Nominativo | Data di nascita | Circoscrizione | Collegio | Lista di elezione |
---|---|---|---|---|
ACQUAROLI FRANCESCO (Cessato dal mandato parlamentare in data 22/10/2020) |
25-09-1974 | XIV (MARCHE) | Plurinominale MARCHE - 01 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
ACUNZO NICOLA |
28-07-1976 | XX (CAMPANIA 2) | Uninominale CAMPANIA 2 - 09 - BATTIPAGLIA | MOVIMENTO 5 STELLE |
ADELIZZI COSIMO |
08-02-1983 | XX (CAMPANIA 2) | Plurinominale CAMPANIA 2 - 03 | MOVIMENTO 5 STELLE |
AIELLO PIERA |
02-07-1967 | XXIV (SICILIA 1) | Uninominale SICILIA 1 - 08 - MARSALA | MOVIMENTO 5 STELLE |
AIELLO DAVIDE |
31-10-1985 | XXIV (SICILIA 1) | Plurinominale SICILIA 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
ALAIMO ROBERTA |
01-04-1979 | XXIV (SICILIA 1) | Uninominale SICILIA 1 - 03 - PALERMO - SETTECANNOLI | MOVIMENTO 5 STELLE |
ALBANO LUCIA (Proclamata in data 22/10/2020) |
11-02-1965 | XIV (MARCHE) | Plurinominale MARCHE - 01 | FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI |
ALEMANNO MARIA SOAVE |
15-04-1972 | XXI (PUGLIA) | Uninominale PUGLIA - 08 - NARDÃ’ | MOVIMENTO 5 STELLE |
AMITRANO ALESSANDRO |
07-07-1989 | XIX (CAMPANIA 1) | Plurinominale CAMPANIA 1 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
ANDREUZZA GIORGIA |
11-12-1973 | VII (VENETO 1) | Uninominale VENETO 1 - 01 - VENEZIA | FORZA ITALIA; FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI; LEGA; NOI CON L'ITALIA - UDC |
ANGELUCCI ANTONIO |
16-09-1944 | XV (LAZIO 1) | Plurinominale LAZIO 1 - 02 | FORZA ITALIA |
ANGIOLA NUNZIO |
29-01-1969 | XXI (PUGLIA) | Uninominale PUGLIA - 05 - ALTAMURA | MOVIMENTO 5 STELLE |
ANNIBALI LUCIA |
18-09-1977 | VIII (VENETO 2) | Plurinominale VENETO 2 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
ANZALDI MICHELE |
04-08-1960 | XV (LAZIO 1) | Plurinominale LAZIO 1 - 02 | PARTITO DEMOCRATICO |
APREA VALENTINA |
17-07-1956 | III (LOMBARDIA 1) | Uninominale LOMBARDIA 1 - 06 - GORGONZOLA | FORZA ITALIA; FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI; LEGA; NOI CON L'ITALIA - UDC |
APRILE NADIA |
17-11-1962 | XXI (PUGLIA) | Uninominale PUGLIA - 09 - CASARANO | MOVIMENTO 5 STELLE |
ARESTA GIOVANNI LUCA |
24-04-1973 | XXI (PUGLIA) | Uninominale PUGLIA - 12 - FRANCAVILLA FONTANA | MOVIMENTO 5 STELLE |
ASCANI ANNA |
17-10-1987 | XIII (UMBRIA) | Plurinominale UMBRIA - 01 | PARTITO DEMOCRATICO |
ASCARI STEFANIA |
03-03-1980 | XI (EMILIA-ROMAGNA) | Plurinominale EMILIA-ROMAGNA - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |
AVOSSA EVA (Proclamata in data 11/03/2021) |
16-05-1952 | XX (CAMPANIA 2) | Plurinominale CAMPANIA 2 - 03 | PARTITO DEMOCRATICO |
AZZOLINA LUCIA |
25-08-1982 | II (PIEMONTE 2) | Plurinominale PIEMONTE 2 - 02 | MOVIMENTO 5 STELLE |