Camera dei deputati
Vai al contenuto
Sezione di navigazione
Menu di ausilio alla navigazione
Vai al menu di navigazione principale
Scrivi
Sito mobile
EN
FR
XVIII Legislatura
dal 23/03/2018 - al 12/10/2022
Vai alla Legislatura corrente >>
MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE
Vai al contenuto
Deputati e Organi
Lavori
Documenti
Comunicazione
Conoscere la Camera
Europa
Internazionale
Accesso rapido
Progetti di legge
Ultimi Decreti legge esaminati
Doc parlamentari
Leggi approvate
Ordine del giorno
Resoconti
Calendario dei lavori
Notizie
Calendario settimanale
Resoconti
Audizioni
Oggi in commissione
Assemblea
Commissioni
Eventi
Conferenze stampa
Interrogazioni,
interpellanze, etc.
Votazioni
Emendamenti
Ultimi Dossier
Prenotazione Eventi
Visitare Montecitorio e assistere alle sedute
Registro dei rappresentanti di interessi
Progetti di legge
Ultimi Decreti legge esaminati
Doc parlamentari
Leggi approvate
Ordine del giorno
Resoconti
Calendario dei lavori
Notizie
Calendario settimanale
Resoconti
Audizioni
Oggi in commissione
Assemblea
Commissioni
Eventi
Conferenze stampa
Interrogazioni,
interpellanze, etc.
Votazioni
Emendamenti
Ultimi Dossier
Prenotazione Eventi
Visitare Montecitorio e assistere alle sedute
Registro dei rappresentanti di interessi
Cerca nel sito
Cerca
Cerca nel sito
Cerca
Stai consultando:
Camera dei deputati
>
Deputati e Organi
> Deputati
INIZIO CONTENUTO
ATTIVITA' SVOLTA
DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE
DICHIARAZIONI DI CARICHE E PROFESSIONI
PICCHI Guglielmo - LNA
Nato a
FIRENZE, il 26 aprile 1973
Laurea, Master in business administration; Dirigente di azienda bancaria
Eletto nella circoscrizione
A (EUROPA)
Lista di elezione
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Proclamato
il 7 marzo 2013
Elezione convalidata
il 16 giugno 2015
Cessato dal mandato parlamentare
il 22 marzo 2018
Gia' deputato nelle legislature:
XV, XVI
Iscritto al gruppo parlamentare
LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
dal 16 marzo 2016 al 22 marzo 2018
FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
dal 19 marzo 2013 al 16 marzo 2016
Componente degli organi parlamentari:
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
DELEGAZIONE PARLAMENTARE ASSEMBLEA OSCE
dal 4 luglio 2013 al 23 settembre 2018
Filtra l'elenco dei deputati per lettera
A
B
C
D
E
F
G
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
DOVE SIEDE
S0 301500
Non ha posto assegnato in Assemblea