Camera dei deputati
Vai al contenuto
Sezione di navigazione
Menu di ausilio alla navigazione
Vai al menu di navigazione principale
EN
FR
XVII Legislatura
dal 15/03/2013 - al 22/03/2018
Vai alla Legislatura corrente >>
MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE
Vai al contenuto
Deputati e Organi
Lavori
Documenti
Comunicazione
Conoscere la Camera
Europa
Internazionale
Accesso rapido
Progetti di legge
Doc parlamentari
Ordine del giorno
Resoconti
Calendario dei lavori
Notizie
Calendario settimanale
Resoconti
Audizioni
Notizie sui lavori
Assemblea
Commissioni
Eventi
Conferenze stampa
Interrogazioni,
interpellanze, etc.
Votazioni
Emendamenti
Ultimi Dossier
Giornata di formazione
Visitare Montecitorio e assistere alle sedute
Visita virtuale
Progetti di legge
Doc parlamentari
Ordine del giorno
Resoconti
Calendario dei lavori
Notizie
Calendario settimanale
Resoconti
Audizioni
Notizie sui lavori
Assemblea
Commissioni
Eventi
Conferenze stampa
Interrogazioni,
interpellanze, etc.
Votazioni
Emendamenti
Ultimi Dossier
Giornata di formazione
Visitare Montecitorio e assistere alle sedute
Visita virtuale
Cerca nel sito
Cerca
Cerca nel sito
Cerca
Stai consultando:
Camera dei deputati
>
Deputati e Organi
> Deputati
INIZIO CONTENUTO
ATTIVITA' SVOLTA
DOCUMENTAZIONE PATRIMONIALE
DICHIARAZIONI DI CARICHE E PROFESSIONI
ALLI Paolo - AP-CPE-NCD-NCI
Nato a
LEGNANO (MILANO), il 6 luglio 1950
Laurea in ingegneria elettronica; Ingegnere elettronico
Eletto nella circoscrizione
V (LOMBARDIA 3)
Lista di elezione
IL POPOLO DELLA LIBERTA'
Proclamato
il 5 marzo 2013
Elezione convalidata
il 1° luglio 2015
Cessato dal mandato parlamentare
il 22 marzo 2018
Iscritto al gruppo parlamentare
ALTERNATIVA POPOLARE-CENTRISTI PER L'EUROPA-NCD-NOI CON L'ITALIA
dal 18 novembre 2013 al 22 marzo 2018
IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
dal 19 marzo 2013 al 18 novembre 2013
Uffici parlamentari
VICEPRESIDENTE della DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO
dall'8 ottobre 2013 al 23 settembre 2018
Componente degli organi parlamentari:
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
dal 9 gennaio 2017 al 22 marzo 2018
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato per la Difesa - I Governo Gentiloni Silveri
ALFANO Gioacchino
)
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
dal 20 novembre 2013 al 22 marzo 2018
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE
dal 19 luglio 2013 al 22 marzo 2018
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
dal 3 marzo 2014 al 12 dicembre 2016
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato alla Difesa - I Governo Renzi
ALFANO Gioacchino
)
III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
dal 20 novembre 2013 al 21 febbraio 2014
(in sostituzione del Sottosegretario di Stato alla Difesa - I Governo Letta
ALFANO Gioacchino
)
XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
dal 20 novembre 2013 al 20 novembre 2013
VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
dal 7 maggio 2013 al 20 novembre 2013
XIV COMMISSIONE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
dal 7 maggio 2013 al 20 novembre 2013
(in sostituzione del Ministro dell'Interno - I Governo Letta
ALFANO Angelino
)
DELEGAZIONE PARLAMENTARE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO
dal 4 luglio 2013
Filtra l'elenco dei deputati per lettera
A
B
C
D
E
F
G
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
Z
DOVE SIEDE