Camera dei deputati
Vai al contenuto
Sezione di navigazione
Menu di ausilio alla navigazione
Vai al menu di navigazione principale
Scrivi
Sito mobile
EN
FR
XVIII Legislatura
dal 23/03/2018 - al 12/10/2022
Vai alla Legislatura corrente >>
MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE
Vai al contenuto
Deputati e Organi
Lavori
Documenti
Comunicazione
Conoscere la Camera
Europa
Internazionale
Accesso rapido
Progetti di legge
Ultimi Decreti legge esaminati
Doc parlamentari
Leggi approvate
Ordine del giorno
Resoconti
Calendario dei lavori
Notizie
Calendario settimanale
Resoconti
Audizioni
Oggi in commissione
Assemblea
Commissioni
Eventi
Conferenze stampa
Interrogazioni,
interpellanze, etc.
Votazioni
Emendamenti
Ultimi Dossier
Prenotazione Eventi
Visitare Montecitorio e assistere alle sedute
Registro dei rappresentanti di interessi
Progetti di legge
Ultimi Decreti legge esaminati
Doc parlamentari
Leggi approvate
Ordine del giorno
Resoconti
Calendario dei lavori
Notizie
Calendario settimanale
Resoconti
Audizioni
Oggi in commissione
Assemblea
Commissioni
Eventi
Conferenze stampa
Interrogazioni,
interpellanze, etc.
Votazioni
Emendamenti
Ultimi Dossier
Prenotazione Eventi
Visitare Montecitorio e assistere alle sedute
Registro dei rappresentanti di interessi
Cerca nel sito
Cerca
Cerca nel sito
Cerca
Stai consultando:
Camera dei deputati
>
Deputati e Organi
>
Deputati
INIZIO CONTENUTO
DEPUTATI
Deputati
Elenco dei deputati
Partecipazione al voto
Votazioni finali delle leggi approvate in Assemblea
Tutte le votazioni elettroniche
Trattamento economico
Variazioni nella composizione
Elezioni
Dichiarazioni patrimoniali
Presidente
Ufficio di Presidenza
Collegio dei Questori
Gruppi Parlamentari
Composizione
Modifiche intervenute
Statuti
Conferenza dei Presidenti di Gruppo
Assemblea
Commissioni
Giunte
Comitato per la legislazione
Organi giurisdizionali
Delegazioni presso le Assemblee internazionali
Comitato consultivo sulla condotta dei deputati
MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE
Salta il menu
Risultati della ricerca
Risultati 541 - 570 di 659 totali
SARLI Doriana
MISTO-MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SARRO Carlo
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SARTI Giulia
MOVIMENTO 5 STELLE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SASSO Rossano
LEGA - SALVINI PREMIER
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SAVINO Elvira
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SAVINO Sandra
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCAGLIUSI Emanuele
INSIEME PER IL FUTURO - IMPEGNO CIVICO
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCALFAROTTO Ivan
ITALIA VIVA-ITALIA C'E'
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCANU Lucia
MISTO-CORAGGIO ITALIA
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCERRA Filippo
MOVIMENTO 5 STELLE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCHIRO' Angela
PARTITO DEMOCRATICO
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCHULLIAN Manfred
MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCOMA Francesco
LEGA - SALVINI PREMIER
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SCUTELLA' Elisa
MOVIMENTO 5 STELLE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SEGNANA Stefania
LEGA - SALVINI PREMIER
Cessato dal mandato parlamentare
il 09.01.2019
SEGNERI Enrica
MOVIMENTO 5 STELLE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SENSI Filippo
PARTITO DEMOCRATICO
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SERRACCHIANI Debora
PARTITO DEMOCRATICO
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SERRITELLA Davide
INSIEME PER IL FUTURO - IMPEGNO CIVICO
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SESSA Rossella
MISTO - non iscritto ad alcuna componente
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SGARBI Vittorio
MISTO-NOI CON L'ITALIA-USEI-RINASCIMENTO ADC
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SIANI Paolo
PARTITO DEMOCRATICO
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SIBILIA Carlo
MOVIMENTO 5 STELLE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SIBILIA Cosimo
MISTO-VINCIAMO ITALIA - ITALIA AL CENTRO CON TOTI
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SILLI Giorgio
MISTO-VINCIAMO ITALIA - ITALIA AL CENTRO CON TOTI
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SILVESTRI Francesco
MOVIMENTO 5 STELLE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SILVESTRI Rachele
FRATELLI D'ITALIA
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SILVESTRONI Marco
FRATELLI D'ITALIA
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SIRACUSANO Matilde
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
SIRAGUSA Elisa
MISTO-EUROPA VERDE-VERDI EUROPEI
Cessato dal mandato parlamentare
il 12.10.2022
««
«
1
...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
»
»»
Organizza elenco deputati
Dati Anagrafici
Sesso
Tutti
Uomo
Donna
Fasce di età
Tutti
25-29
30-39
40-49
50-59
60 e oltre
Iniziale cognome
Scegli...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z
Provincia di nascita
Scegli...
AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
BARI
BARLETTA
BELLUNO
BENEVENTO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CARBONIA-IGLESIAS
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
CHIETI
COMO
COSENZA
CREMONA
CROTONE
CUNEO
ENNA
FERMO
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLÌ-CESENA
FROSINONE
GENOVA
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
ISERNIA
LA SPEZIA
L'AQUILA
LATINA
LECCE
LECCO
LIVORNO
LODI
LUCCA
MACERATA
MANTOVA
MASSA CARRARA
MATERA
MEDIO-CAMPIDANO
MESSINA
MILANO
MODENA
MONZA E DELLA BRIANZA
NAPOLI
NOVARA
NUORO
OLBIA-TEMPIO
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO URBINO
PESCARA
PIACENZA
PISA
PISTOIA
PORDENONE
POTENZA
PRATO
RAGUSA
RAVENNA
REGGIO DI CALABRIA
REGGIO NELL'EMILIA
RIETI
RIMINI
ROMA
ROVIGO
SALERNO
SASSARI
SAVONA
SIENA
SIRACUSA
SONDRIO
TARANTO
TERAMO
TERNI
TORINO
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
TRIESTE
UDINE
VARESE
VENEZIA
VERBANO-CUSIO-OSSOLA
VERCELLI
VERONA
VIBO VALENTIA
VICENZA
VITERBO
Stato estero
Dati biografici
Titolo di studio
Scegli...
Diploma di istruzione secondaria superiore
Laurea
Laurea di primo livello
Laurea Magistrale (già specialistica)
Licenza media
Titolo post-laurea
Titolo di studio non rilevato
Non indicato
Professione
Scegli...
Addetto alle pubbliche relazioni
Agente o rappresentante
Agricoltore
Altra professione intellettuale o scientifica
Amministratore locale
Amministratore o manager
Appartenente alle forze dell'ordine e di sicurezza
Architetto
Artigiano
Artista o professionista dello spettacolo
Assicuratore
Avvocato
Commercialista
Commerciante
Consulente
Dirigente
Diplomatico
Docente universitario
Farmacista
Funzionario di partito
Giornalista
Impiegato
Imprenditore
Industriale
Ingegnere
Insegnante
Magistrato
Medico
Militare di carriera
Operaio
Professionista dello sport
Professionista sanitario
Pubblicista
Ragioniere
Ricercatore
Sindacalista o esponente di associazione
Tecnico
Altro
Dati d'elezione
Circoscrizione d'elezione
Scegli...
ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA 1
CAMPANIA 2
EMILIA-ROMAGNA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
LAZIO 1
LAZIO 2
LAZIO SUPPLETIVE
LIGURIA
LOMBARDIA 1
LOMBARDIA 2
LOMBARDIA 3
LOMBARDIA 4
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE 1
PIEMONTE 2
PUGLIA
SARDEGNA
SARDEGNA SUPPLETIVE
SICILIA 1
SICILIA 2
TOSCANA
TRENTINO-ALTO ADIGE
TRENTINO-ALTO ADIGE SUPPLETIVE
UMBRIA
VALLE D'AOSTA
VENETO 1
VENETO 2
Estero - EUROPA
Estero - AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE
Estero - AMERICA MERIDIONALE
Estero - AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE
Gruppo parlamentare
Scegli...
FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
FRATELLI D'ITALIA
INSIEME PER IL FUTURO - IMPEGNO CIVICO
ITALIA VIVA-ITALIA C'E'
LEGA- SALVINI PREMIER
LIBERI E UGUALI - ARTICOLO 1 - SINISTRA ITALIANA
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO DEMOCRATICO
MISTO
Genera elenco
Vedi anche
CONOSCERE LA CAMERA
I deputati
LAVORI
Agenda dei Lavori
Resoconti
LINK ESTERNI
I deputati nelle precedenti Legislature