FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
dal 19 marzo 2013 al 19 maggio 2016
Componente degli organi parlamentari:
VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
dal 7 maggio 2013 al 22 marzo 2018
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DI ATTI DEL GOVERNO
dal 26 marzo 2013 al 7 maggio 2013
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
dal 5 giugno 2013 al 22 marzo 2018
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE